Ausschussmitglied |
Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.07.2021 | 02.11.2023 | von 15.07.2021 bis 02.11.2023 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.07.2021 | 02.11.2023 | von 15.07.2021 bis 02.11.2023 |
Aufsichtsratsmitglied |
Politischer Beirat für den Arbeitskreis Erinnerungskultur | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | 02.11.2023 | von 01.11.2021 bis 02.11.2023 |
Ausschussmitglied |
Personalausschuss | BP | BP Stellvertretung | Stellvertretung | 16.07.2021 | 02.11.2023 | von 16.07.2021 bis 02.11.2023 |
Mitglied BP |
Bezirkstag | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen | BP | BP Stellvertretung | Stellvertretung | 15.07.2021 | 02.11.2023 | von 15.07.2021 bis 02.11.2023 |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie | BP | BP Stellvertretung | Stellvertretung | 15.07.2021 | 02.11.2023 | von 15.07.2021 bis 02.11.2023 |
Arbeitsgruppe Bau | BP | BP Stellvertretung | Stellvertretung | 15.07.2021 | 02.11.2023 | von 15.07.2021 bis 02.11.2023 |